张桂芳
张桂芳,男,1952年8月生,广东从化人,汉族,1972年7月参加工作,1973年7月加入中国*,学历大专(华南农业大学*专修科大专班),农艺师、经济师。现任(2015年6月)广州市人大常委会主任、党组书记。
姓名:张桂芳
性别:男
籍贯:广东从化
出生日期:1952年8月
毕业院校:华南农业大学
民族:汉族
学位:大专
入党时间:1973年7月
参加工作时间:1972年7月
1、个人履历
张桂芳
1973年12月后,任广东省从化县鳌头公社中塘大队党支部副书记、治保主任。
1974年09月后,任广东省从化县龙潭公社西向工作组副组长,县委路线教育办公室干事。
1975年05月后,任广东省从化县神岗公社革委会副主任、党委副书记。
1979年10月后,任共青团广东省从化县委副书记。
1980年02月后,任广东省从化县神岗公社党委副书记、管委会主任(其间:1982年09月至1984年07月在华南农业大学*专修科大专班学习)。
1984年05月后,任*广东省从化县委副书记、县长。
1992年11月后,任*广东省广州市天河区委书记,区人大常委会主任。
1998年06月后,任广东省广州市*副市长、党组成员,市委政法委副书记,天河区委书记。
1998年10月后,任广东省广州市*副市长、党组成员,广州市委政法委副书记(其间:1999年06月在*广东省委党校领导*现代农业科技培训班学习,2001年09月在中组部省部级*依法行政专题研究班学习,2002年07月在省、市、县领导*海洋与渔业研讨班学习)。
2002年12月后,任*广东省广州市委副书记、市委政法委书记,市*副市长、党组成员。
2003年03月后,任*广东省广州市委副书记、市委政法委书记(其间:2006年05月在广东省领导*法律专业培训班学习)。
2010年04月至今(2015年6月)任广东省广州市人大常委会主任、党组书记。
2、社会职务
广东省第七、八、九、十次党代会代表。
广东省第五、七、九、十一届人大代表。
第七、八、九、十届广州市委委员,广州市第五、六、七、八、九、十次党代会代表。
广州市第十、十二、十三、十四届人大代表。
第十二届全国人大代表。
3、调研活动
张桂芳