刘佩智
国家食品药品监督管理总局副局长、党组成员。
性别:男
籍贯:甘肃榆中
出生日期:1953年10月
毕业院校:中国人民大学
民族:汉族
学位:硕士
入党时间:1975年9月
参加工作时间:1969年9月
1、领导职务
曾任十一届全国政协委员,国家食品药品监督管理总局副局长、党组成员。
2、个人履历
刘佩智
刘佩智,男,汉族,1953年10月出生于甘肃兰州,甘肃榆中人,1975年09月加入中国*,1969年09月参加工作,中国人民大学法学院法律专业毕业,在职研究生学历,法学硕士。
1969.09-1974.09,电子工业部781厂总装车间工人。
1974.09-1977.10,西北电讯工程学院雷达专业学习。
1977.10-1984.01,电子工业部781厂技术员、助理工程师。
1984.01-1987.07,甘肃省电子工业公司工会干事、团委副书记、书记,共青团甘肃省委常委。
1987.07-1988.02,甘肃电视机厂副厂长。
1988.02-1990.09,甘肃电视机厂党委书记、厂长。
1990.09-1996.02,国家工商局商标局副局长(其间:1993.09-1994.01在**党校学习)。
1996.02-1996.08,国家工商局商标局常务副局长(正司级)。
1996.08-1998.08,国家工商局商标局常务副局长兼商标注册中心主任。
1998.08-2001.09,国家工商局公平交易局局长(其间:1996.09-1999.01在中国人民大学法学院法律专业学习,获硕士学位,1999.09-2000.01在**党校学习)。
2001.09-2004.02,国家工商总局公平交易局局长。
2004.02-2004.10,*四川省成都市委副书记(挂职)。
2004.10-2004.12,*四川省成都市委副书记,市*常务副市长、党组副书记(挂职)。
2004.12-2006.02,*四川省成都市委副书记,市*常务副市长、党组副书记,市委党校(行政学院)第一副校(院)长(挂职)。
2006.02-2007.04,*四川省成都市委副书记,市*常务副市长、党组副书记,市委党校(行政学院)第一副校(院)长。
2007.04-2008.01,*四川省成都市委副书记,市*常务副市长、党组副书记。
2008.01-2010.09,四川省成都市政协主席、党组书记。
2010.09-2013.04,国务院食品安全办副主任、党组成员、机关党委书记。
2013.04,国家食品药品监督管理总局副局长、党组成员。
第十一届全国政协委员(特邀),四川省第九次党代会代表,成都市第十一次党代会代表,第十三届成都市政协委员。
第十一届、十二届全国政协委员。
2014年6月卸任。
3、相关报道
国务院任免食品药品监管总局、侨办等部门工作人员
任命焦红(女)为国家食品药品监督管理总局副局长;任命庄荣文为国务院侨务办公室副主任;任命张玉斌为国有重点大型企业监事会主席;怀进鹏继续担任北京航空航天大学校长;任命周玉为哈尔滨工业大学校长(副部长级)。
免去刘佩智的国家食品药品监督管理总局副局长职务;免去马儒沛的国务院侨务办公室副主任职务;免去孙小系的全国社会保障基金理事会副理事长职务;免去许永盛的国家能源局副局长职务;免去刘学良、闫克庆的国有重点大型企业监事会主席职务。
推荐阅读