余德辉
余德辉,男,汉族,1959年12月出生,籍贯广东海丰,1997年7月参加工作,1981年10月加入中国*,巴黎第十大学经济学院发展经济学专业毕业,研究生学历,经济学博士。现任中国铝业公司总经理、董事、党组副书记。
姓名:余德辉
性别:男
生日:1959年12月
籍贯:广东省汕尾市海丰县
国籍:中国
民族:汉族
政治面貌:中*员
现任职务:中国铝业公司总经理、党组副书记
毕业院校:巴黎第十大学经济学院
学历学位:研究生学历/经济学博士
参加工作时间:1997年7月
入党时间:1981年10月
1、人物简介
余德辉
2、人物履历
1979年09月至1983年07月,西南石油学院机械系储运工程专业学生(本科);
余德辉
1983年07月至1983年10月,西南石油学院机械系储运工程专业学生(研究生);
1983年10月至1984年07月,国家教委公派出国研究生培训班学习;
1984年07月至1985年09月,法国格勒诺布尔理工学院系统工程专业学习,获能源系统规划工程师文凭;
1985年09月至1986年11月,法国巴黎第十大学经济学院学生,兼任巴黎第十大学社会和经济研究所研究员,获经济学博士生资格(硕士学位);
1986年11月至1991年07月,法国高等社会科学研究院、巴黎第十大学经济学院发展经济学专业学习,获经济学博士学位(期间:1986年11月至1990年01月,兼任法国能源控制与环境署研究员,1990年01月至1991年01月,法国索拉格集团公司计算和设计部负责人);
1991年07月至1997年07月,任法国斯佩克环保工程公司技术副总经理、总经理;
1997年07月至1998年07月,任国家环境保护局科技标准司副司长;
1998年07月至2000年02月,任国家环境保护总局科技标准司副司长;
2000年02月至2003年11月,任国家环境保护总局科技标准司司长(期间:2001年11月至2003年07月,内蒙古自治区包头市委常委、副市长挂职;2003年07月至2003年11月,内蒙古自治区*主席助理、包头市委常委、副市长挂职);
2003年11月至2008年04月,任内蒙古自治区*副主席(期间:2005年08月至2006年01月,参加*党校干修班B班学习,2008年03月至2008年04月,参加*党校第43期省部班*经济建设专题班学习);
2008年04月至2015年06月,任中国电力投资集团公司党组成员、副总经理;
2015年06月至2016年01月,任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理;
2016年01月至今,任中国铝业公司总经理、董事、党组副书记。
3、任免信息
2016年1月,据中国铝业公司官网管理团队栏目显示,余德辉出任中国铝业公司总经理、董事、党组副书记。
2016年3月,不再担任国家电力投资集团公司党组成员、副总经理职务。
推荐阅读