温国辉
温国辉,男,1963年9月生,广东揭西人,汉族,1984年7月参加工作,1984年6月加入中国*。研究生学历(华南理工大学管理工程系工业管理工程专业),工学硕士。现任广州市委副书记、市长,*党组书记,广州市总河长。
姓名:温国辉
国籍:中国
民族:汉族
出生地:广东揭西
出生日期:1963年10月
职务:广东省副省长
毕业院校:华南理工大学
信仰:共产主义
1、人物履历
1980年09月后,在湛江水产学院轮机系渔船动力装置专业大学学习;
1984年07月后,任广州文冲船厂轮机一车间、厂办*;
1987年08月后,在华南理工大学管理工程系工业管理工程专业硕士研究生学习;
1990年07月后,任广东省经委企管处科员、副科长、科长;
1996年10月后,任广东省经委企业处副处长;
2000年06月后,任广东省经贸委产业政策处处长(其间:1999年12月至2000年12月,参加广东省第一批高层次管理人才出国培训班赴美国加州州立大学洛杉矶分校学习);
2001年03月后,任广东省经贸委副主任、党组成员(其间:2003年7月至2003年9月,在清华大学、哈佛大学肯尼迪学院参加中组部举办的公共管理高级培训班学习);
2007年09月后,任广东省经贸委副主任、党组副书记,省信息产业厅厅长、党组书记;
2009年09月后,任广东省国资委主任、党委副书记(其间:2010年10月至2011年1月,在外交学院参加中组部第十期领导*英语强化班学习;2011年7月,参加中组部举办的第13期赴美国哈佛大学国际培训项目);
2012年02月后,任广东省国资委主任、党委书记;
2013年06月后,任汕尾市委书记、市人大常委会党组书记、市人大常委会主任人选;
2014年02月后,任汕尾市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2015年06月后,任广东省副省长;
2016年01月后,任广东副省长,广州市委副书记、市长候选人;
2016年02月后,任广州市委副书记、市长,市*党组书记。
*十八大代表;第十三届全国人大代表;第十一届、十二届广东省委委员,广东省第十一次党代会代表;广东省第十二届人大代表;第十、十一届广州市委委员,广州市第十一次党代会代表;广州市第十四、十五届人大代表。
2、任免信息
2017年5月,任广州市总河长。
推荐阅读