武军
科普小知识2021-08-17 15:20:28
...
武军,男,汉族,1962年5月生,陕西户县人,1984年4月加入中国*,1981年10月参加工作,省委党校研究生学历。现任陕西省宝鸡市人民*副市长、党组成员。
中文名:武军
国籍:中国
民族:汉族
出生地:陕西户县
出生日期:1962年5月
毕业院校:陕西省委党校
1、人物履历
1981年10月至1982年12月,在陕西省团校学习;
1982年12月至1984年09月,为户县团委干事;
1984年09月至1986年06月,在陕西青年*学院学习;
1986年06月至1988年01月,为户县团委干事;
1988年01月至1991年11月,任户县团委副书记;
1991年11月至1993年09月,任户县团委书记;
1993年09月至1998年01月,任户县庞光乡乡长、庞光镇党委书记;
1998年01月至2002年12月,任户县县委常委、宣传部部长(其间:1997年08月至1999年12月,在*党校函授学院领导*专业学习;1998年09月至2001年06月,在陕西省委党校政治学专业研究生班学习);
2002年12月至2003年10月,任周至县人民*副县长;
2003年10月至2004年01月,任周至县委副书记、县人民*副县长;
2004年01月至2006年07月,任周至县委副书记、县人民*县长;
2006年07月至2007年02月,任金台区委副书记、区人民*区长;
2007年02月至2008年06月,任金台区委书记;
2008年06月至2013年05月,任宝鸡市人民*秘书长、党组成员,办公室党组书记;
2013年05月至今,任宝鸡市人民*副市长、党组成员。
十届、十一届、十二届宝鸡市委委员。
2、任免信息
2017年2月9日,宝鸡市第十五届人民代表大会第一次会议选举武军为宝鸡市副市长。