王敏正
王敏正,男,汉族,1964年8月生,浙江温岭人,1982年12月加入中国*,1987年1月参加工作,博士研究生学历。第十一届全国人大代表,现任云南省农业厅厅长、党组书记。
1、人物履历
1987年01月—1988年05月任国家经济委员会外资企业管理局助理经济师;
1988年05月—1993年03月任国家计划委员会国外资金利用司经济师
1993年03月—1994年05月任广东省汕尾市计划委员会副主任;
1994年05月—1995年05月任广东省汕尾市人民*副秘书长(正处级);
1995年05月—1997年03月任广东省陆丰市人民*副市长;
1997年03月—2001年05月任云南省计划委员会主任助理、总经济师兼学术委员会秘书长;
2001年05月—2004年05月任云南省发展计划委员会副主任;
2004年05月—2007年12月任云南省发展和改革委员会副主任;
2008年01月—2008年03月任*云南省昭通市委副书记、市人民*代市长;
2008年03月—2010年12月任*云南省昭通市委副书记、市人民*市长;
2008年03月—2010年12月任*云南省昭通市委副书记、市人民*市长、第十一届全国人大代表;
2010年12月—2013年06月任国家国防科技工业局系统工程二司司长、国家核事故应急办公室副主任、国家原子能机构秘书局秘书长、第十一届全国人大代表;
2013年06月—2014年06月任国家原子能机构秘书长。
2014年06月—2016年07月任昆明市委常委、高新区管委会主任
2016年07月—2016年09月任云南省农业厅党组书记。
2016年09月—任云南省农业厅厅长、党组书记。
中国*云南省第十届委员会委员
2、教育经历
1980年09月—1984年07月北京理工大学工业管理系(本科)学习;
1984年09月—1987年01月中国人民大学工业经济系(研究生)学习;
1990年00月—1991年00月在瑞典管理学院进修;
2003年00月—2004年00月受*组织部派遣赴新加坡南洋理工大学和美国麻省理工学院工商管理专业在职研究生学习;
2005年9月起在职攻读云南大学经济学博士学位;2008年7月获经济学博士学位。
推荐阅读