耿汝光
科普小知识2022-09-11 15:08:52
...
耿汝光,1974年9月参加工作,1976年12月加入中国*,博士研究生学历,研究员。现任中国电子信息产业集团有限公司外部董事。
1、人物履历
1978年3月至1982年9月在北京航空学院飞机设计专业学习,
耿汝光
1982年1月至1984年6月在沈阳飞机设计研究所工作,
1984年至1988年先后在航空工业部和国家经济委员会工作,
1988年至1991年作为项目联络组副组长在美国纽约常驻,
1991年至2008年历任航空航天工业部飞机局副处长,中国航空工业总公司飞机局处长、副局长,中航一集团航空产品部副部长(正部长级)、中航一集团总经理助理、党组成员、副总经理,
2008年8月至2017年4月,任中国航空工业集团公司党组成员、副总经理,
2009年6月获北京航空航天大学管理科学与工程专业博士学位。
2018年3月20日,任中国电子信息产业集团有限公司外部董事。
2、学术兼职
曾担任国防科工委国防科学技术奖评审委员会委员,国防科技奖航空专业评审委员会主任。
是2015年中国工程院工程管理学部院士增选的有效候选人,6月12日顺利进入第二轮评选
3、荣誉奖项
曾荣立航空航天工业部三等功、航空工业总公司二等功,2001年6月享受国务院*特殊津贴,2003年获国家发改委、国防科工委、总装备部等五部委表彰的型号研制先进个人。曾获得国家科技进步奖特等奖两项、一等奖一项,国防科技奖特等奖两项。
4、任免信息
2017年1月3日,中航工业召开*会议,耿汝光同志不再担任中航工业党组成员、副总经理职务,聘为集团公司顾问。
2017年4月,经研究,耿汝光不再担任中国航空工业集团公司副总经理职务。免去耿汝光同志的中国航空工业集团公司党组成员职务。
2018年3月20日,聘任耿汝光为中国电子信息产业集团有限公司外部董事,聘期至2020年11月。
推荐阅读