周先旺
周先旺,男,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月参加工作,1987年1月加入中国*,*党校经济管理专业,在职大学本科学历。现任湖北省人民*副省长、党组成员,武汉市委副书记,副市长、代市长。
中文名:周先旺
国籍:中国
民族:土家族
出生地:湖北建始
出生日期:1963年11月
职业:公务员
毕业院校:湖北大学,*党校
1、人物履历
1980.12-1981.09,湖北省建始县青花公社党委办公室干事
1981.09-1985.10,湖北省建始县青花公社团委副书记、高坪区团委书记
1985.10-1987.09,共青团湖北省建始县委副书记
1987.09-1989.07,湖北大学行政管理专业大专学习
1989.07-1990.05,待分配
1990.05-1993.02,湖北省建始县红岩镇党委副书记、镇长
1993.02-1994.01,湖北省建始县副县长
1994.01-1995.09,共青团湖北省恩施州委书记
1995.09-1998.04,湖北省宣恩县委副书记、县长
1998.04-2002.12,湖北省恩施州副州长(1996.08-1998.12,*党校经济管理专业本科函授学习;1999.04-1999.11,挂职任中国银行总行资产负债管理部副总经理)
2002.12-2003.02,湖北省恩施州委副书记、代州长
2003.02-2008.02,湖北省恩施州委副书记、州长(其间:2007.03-2008.01,*党校一年制中青年*培训班学习)
2008.02-2012.11,湖北省商务厅厅长、党组书记、省外资办主任
2012.11-2014.01,湖北省黄石市委书记
2014.01-2017.03,湖北省黄石市委书记、市人大常委会主任
2017.03-2017.04,湖北省人民*副省长、党组成员,黄石市委书记、市人大常委会主任
2017.04-2018.05,湖北省人民*副省长、党组成员
2018.05-,湖北省人民*副省长、党组成员,武汉市委副书记,副市长、代市长。
第十、十一届全国人大代表
中国*湖北省第十一届委员会委员,湖北省第十三届人民代表大会代表
2、任免信息
2018年1月29日,湖北省第十三届人民代表大会第一次会议选举周先旺为副省长。
2018年5月25日,武汉市召开市级领导*会议,宣布周先旺同志任武汉市委委员、常委、副书记。
2018年5月29日,武汉市十四届人大常委会召开第十二次会议,决定任命周先旺为武汉市人民*副市长、代理市长。
推荐阅读