李有荣
科普小知识2022-12-16 23:36:44
...
李有荣,男,1964年出生,1987年7月获得北京师范大学数学系理学学士学位,1990年6月于首都经济贸易大学(原北京经济学院)政治经济学专业研究生毕业,并于2002年1月获得中国人民大学产业经济学专业经济学博士学位。现任中国广核集团有限公司党组成员、纪检组组长。
1、人物简介
李有荣
李有荣,男,1964年出生,1987年7月获得北京师范大学数学系理学学士学位,1990年6月于首都经济贸易大学(原北京经济学院)政治经济学专业研究生毕业,并于2002年1月获得中国人民大学产业经济学专业经济学博士学位。
2、工作经历
李有荣于1996年1月至2000年9月先后担任国家经贸委(*机关)办公厅委主任办公室副主任、信息处副处长(主持工作,为公务员),于2000年9月至2003年3月担任*企业工委(*机关)办公室秘书处副处长(主持工作)、处长(为公务员),于2003年3月至2013年3月先后担任国资委(*机关)企业*员管理一局调研员、综合处处长、副巡视员(为公务员),其间,2008年9月至2011年9月挂职任**自治区塔城地区地委(*机关)副书记(为公务员)。李有荣2013年3月加入中国广东核电集团有限公司,于2013年8月至2014年6月担任中广核联合工会主席,于2014年4月至2014年6月担任中广核职工董事。
推荐阅读