钱引安
钱引安,男,汉族,1964年11月生,陕西西安人,1987年3月加入中国*,1983年8月参加工作,省委党校大学学历,经济学硕士。现任陕西省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记(兼)。根据中纪委网站2018年11月1日报道,陕西省委常委、秘书长钱引安涉嫌严重违纪违法,目前正接受*纪委国家监委纪律审查和监察调查。
中文名:钱引安
国籍:中国
民族:汉族
出生地:陕西西安
出生日期:1964年11月
毕业院校:陕西省委党校,西北大学
1、人物简历
1980年08月至1983年08月,在西安市农业学校学习;
1983年08月至1989年03月,在西安市灞桥区新合乡工作;
1989年03月至1992年05月,任西安市灞桥区新合乡副乡长;
1992年05月至1994年05月,任西安市灞桥区新合乡乡长;
1994年05月至1994年08月,任西安市灞桥区洪庆镇镇长;
1994年08月至1996年11月,任西安市灞桥区洪庆街道办事处主任(其间:1992年07月至1995年12月,在陕西省委党校经济管理专业学习);
1996年11月至1998年11月,任西安市灞桥区洪庆街道党委书记;
1998年11月至2000年03月,任灞桥区委常委、区人民*副区长(其间:1996年09月至1999年07月,在西北大学经济管理学院政治经济学专业学习);
2000年03月至2002年09月,任长安县委副书记、县人民*县长;
2002年09月至2003年01月,任长安区委副书记、区人民*区长;
2003年01月至2007年03月,任长安区委书记;
2007年03月至2009年12月,任雁塔区委书记;
2009年12月至2013年12月,任西安市人民*副市长;
2013年12月至2014年02月,任宝鸡市委副书记,市人民*党组书记、代市长;
2014年02月至2015年11月,任宝鸡市委副书记,市人民*市长、党组书记;
2015年11月至2016年01月,任宝鸡市委书记,市人民*市长、党组书记;
2016年01月至2016年02月,任宝鸡市委书记、市人大常委会党组书记;
2016年02月至今,任宝鸡市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2016年02月至2017年05月,任宝鸡市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2017年05月至2017年06月,任陕西省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记(兼),宝鸡市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2017年06月至今,任陕西省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记(兼)。
党的十九大代表,十三届陕西省委委员,陕西省第十三次党代会代表,陕西省十二届、十三届人大代表。
2、违纪信息
根据中纪委网站2018年11月1日报道,陕西省委常委、秘书长钱引安涉嫌严重违纪违法,目前正接受*纪委国家监委纪律审查和监察调查。
推荐阅读