芬兰总统
芬兰总统(芬兰语:Suomentasavallanpresidentti;瑞典语:RepublikenFinlandspresident),是芬兰的国家元首。现任芬兰总统绍利·尼尼斯托。
中文名:芬兰总统
外文名:thePresidentofFinland
性质:芬兰的国家元首
现任总统:绍利·尼尼斯托
任期:6年
官网:http://www.presidentti.fi/
1、主要职能
根据芬兰宪法,芬兰*总统由公民直接投票选举产生,任期六年,可连任一次。
芬兰总统府
根据2000年3月实施的芬兰新宪法,总统的权力被削弱,内阁和议会的权力和地位明显得到加强。在内政方面,总统被剥夺了大部分权力,对内政的影响十分有限,总统只能根据议会的提议任命*总理。在外交方面,总统不再具有单独决定外交政策的权力,而由总统和内阁共同负责外交。尽管如此,总统最主要的职责仍然是掌管外交,在芬兰外交和安全政策方面起着重要作用。
2、现任总统
绍利·尼尼斯托(SauliNiinistö)。1948年生。法律硕士,联合党人。1987年当选*。1994年任联合党主席、副总理兼财长。2003年出任欧洲投资银行副行长。2007年3月当选议长。2012年3月当选总统。曾多次访华。2013年4月,对华进行国事访问并出席博鳌亚洲论坛年会。已婚,有两子。
3、历任总统
1、卡罗·尤霍·斯托尔贝里(KaarloJuhoStåhlberg)1919年7月27日—1925年3月1日民族进步党
芬兰总统卡尔·古斯塔夫·埃米尔·曼纳海姆
2、劳里·克里斯蒂安·雷兰德(LauriKristianRelander)1925年3月1日—1931年3月1日农业联盟
3、佩尔·埃温德·斯温胡武德(PehrEvindSvinhufvud)1931年3月1日—1937年3月1日民族联合党
4、屈厄斯蒂·卡利奥(KyöstiKallio)1937年3月1日—1940年12月19日农业联盟
5、里斯托·吕蒂(RistoRyti)1940年12月19日—1944年8月4日民族进步党
6、卡尔·古斯塔夫·埃米尔·曼纳海姆(CarlGustafEmilMannerheim)1944年8月4日—1946年3月8日无党籍
7、尤霍·库斯蒂·巴锡基维(JuhoKustiPaasikivi)1946年3月8日—1956年3月1日民族联合党
8、乌尔霍·卡勒瓦·吉科宁(UrhoKalevaKekkonen)1956年3月1日—1982年1月27日农业联盟/中间党
9、毛诺·科伊维斯托(MaunoKoivisto)1982年1月27日—1994年3月1日社会*党
10、马尔蒂·阿赫蒂萨里(MarttiAhtisaari)1994年3月1日—2000年3月1日社会*党
11、塔里娅·哈洛宁(TarjaHalonen)2000年3月1日—2012年3月1日社会*党
12、绍利·尼尼斯托(SauliNiinistö)2012年3月1日—今民族联合党