马中平
马中平,男,汉族,1950年10月生,陕西绥德人,1968年12月参加工作,1971年3月加入中国*,在职研究生学历,经济学硕士,高级工程师。现任十三届全国政协农业和农村委员会副主任。
姓名:马中平
性别:男
生日:1950年10月
籍贯:陕西省绥德县
国籍:中国
民族:汉族
政治面貌:中*员
现任职务:全国政协外事委员会副主任
毕业院校:吉林大学
学历学位:在职研究生学历/经济学硕士
参加工作时间:1968年12月
入党时间:1971年03月
1、人物履历
1968年12月至1971年09月,陕西省汉中市新铺公社知青;
1971年09月至1973年08月,航空部521厂工人;
1973年08月至1976年12月,在西北工业大学飞行器制造专业学习;
1976年12月至1984年09月,任航空部521厂技术员、设计室主任、副总工程师;
1984年09月至1985年02月,任航空部521厂副厂长;
1985年02月至1991年02月,任航空部521厂厂长、党委书记(其间:1988年09月至1990年09月,在吉林大学经济管理学院国民经济计划管理专业学习,获经济学硕士学位);
1991年02月至1994年09月,任陕西省经贸委重工处、企业处处长;
1994年09月至1995年05月,任陕西省渭南地委委员、副专员;
1995年05月至1997年07月,任陕西省渭南市委常委、副市长;
1997年07月至1997年11月,任陕西省渭南市委副书记,副市长、代市长;
1997年11月至2000年04月,任陕西省渭南市委副书记、市长;
2000年04月至2002年05月,任陕西省渭南市委书记、市人大常委会主任;
2002年05月至2002年07月,任陕西省委常委、宣传部部长,渭南市委书记、市人大常委会主任;
2002年07月至2008年01月,任陕西省委常委、宣传部部长(其间:2002年03月至2003年01月,在*党校中青年*培训班学习);
2008年01月至2016年01月,任陕西省政协主席、党组书记。
2016年02月2018年03月全国政协外事委员会副主任。
2018年3月,任十三届全国政协农业和农村委员会副主任。
*十六大、十七大、十八大代表,九届全国人大代表,十一届全国政协委员,省第十二次党代会代表,*陕西省第十二届委员会委员,省十二届人大代表,省十一届政协委员。
2、任免信息
2016年2月29日,政协十二届全国委员会常务委员会第十四次会议会议决定:马中平为全国政协外事委员会副主任。
2018年3月16日,政协第十三届全国委员会常务委员会第一次会议通过,马中平任十三届全国政协农业和农村委员会副主任。
上一篇:广西师范大学广西文化产业研究基地
下一篇:丁中平
推荐阅读