龙长春
龙长春,男,苗族,1963年4月生,贵州松桃人,1984年12月加入中国*,1983年9月参加工作,*党校在职研究生学历,理学学士。第十二届全国人民代表大会代表。现任贵州省委常委、遵义市委书记。
姓名:龙长春
代表团:贵州
性别:男
民族:苗族
籍贯:贵州松桃
出生年月:1963年04月
党派:*
毕业院校:*党校
所学专业:经济管理
学历:研究生
学位:理学学士
现任职务:全国人大代表
1、工作简历
1979年9月至1983年9月,西南民族学院数学系数学专业学习;
1983年9月至1986年10月,贵州省铜仁民族师范学校教师;
1986年10月至1991年8月,贵州省铜仁地区教委办公室秘书;
1991年8月至1993年10月,任贵州省铜仁地区纪委副科级纪检员;
1993年10月至1996年3月,任贵州省铜仁地区纪委审理室副主任(正科级);
1996年3月至1996年7月,任贵州省铜仁地区纪委办公室主任(1995年3月至1996年6月,在贵州省铜仁地委党校中青班学习);
1996年7月至1998年7月,任贵州省铜仁地区纪委委员、办公室主任;
1998年7月至2001年9月,任贵州省石阡县委副书记;
2001年9月至2004年8月,任贵州省沿河县委书记(其间:2003年9月至2004年1月,在*党校第七期“县市委书记进修班”学习);
2004年8月至2004年11月,任贵州省松桃县委书记;
2004年11月至2007年6月,任贵州省铜仁地委委员、松桃县委书记(2004年3月至2006年1月,在*党校在职研究生班经济学“经济管理”专业学习);
2007年6月至2007年12月,任贵州省铜仁地委委员、副专员,松桃县委书记;
2007年12月至2008年7月,任贵州省铜仁地委委员、副专员(其间:2008年4月至2008年7月,挂职任国家水利部农水司副司长);
2008年7月至2011年2月,任贵州省黔南州委常委,瓮安县委书记;
2011年2月至2011年3月,任贵州省黔西南州委副书记;
2011年3月至2013年3月,任贵州省黔西南州委副书记、州长;
2013年03月至2017年04月,任贵州省黔南州委书记,都匀军分区党委第一书记;
2017年04月至2017年05月,任贵州省委常委,黔南州委书记,都匀军分区党委第一书记;
2017年05月至今,任贵州省委常委、遵义市委书记。
2、任免信息
2017年4月20日,*贵州省第十二届委员会第一次全体会议选举龙长春(苗族)为省委常委。