史万钧
史万钧,男,蒙古族,1963年4月出生,内蒙古赤峰市人,1985年1月加入中国*,大学文化,*党校经济管理专业在读研究生。现任内蒙古自治区乌海市委书记。
中文名:史万钧
国籍:中国
民族:蒙古族
出生地:内蒙古赤峰市
出生日期:1963年4月
1、人物履历
1983.07—1986.04在赤峰农牧学校工作,历任科员、副科长、团委书记;
1986.04—1989.07在*赤峰市委组织部工作,任*科科级干事;
1989.07—1993.02在共青团赤峰市委工作,任党组成员、机关党支部书记、常委、宣传部长;
1993.02—1993.03任赤峰市科学技术协会党组成员、副主席(副县处级);
1993.03—1993.11任赤峰市委驻喀喇沁旗委社教工作团团长;
1993.12继续任赤峰市科协副主席职务;
1995.04—1996.10任赤峰市巴林左旗人民*副旗长;
1996.10—2001.10任赤峰市工商行政管理局党组成员、副局长(其中:1998年9月—12月在北京市丰台区工商局挂职锻炼);
2001.10—2002.05任内蒙古自治区工商行政管理局第二稽查局(西部稽查局,驻包头)筹备组组长、赤峰市工商局调研员(正处级);
2002.05—2004.04任呼伦贝尔市工商局常务副局长(正处级)(其中:2003年11月—2004年5月受自治区党委组织部和工商局委派到北京工商局朝阳*挂职锻炼);
2004.04—2006.09任呼伦贝尔市工商局党组书记、局长;
2006.09—2009.10在自治区党委公开选拔副厅级领导*过程中,被任命为中国国际贸易促进委员会内蒙古自治区分会党组成员、副会长;
2009.10—2010.09在上海世博会主运行指挥部挂任旅游接待组副组长;
2010.09—2012.12乌兰察布市人民*副市长;
2012.12—2016.02乌兰察布市委常委、副市长;
2016.02—2016.12内蒙古自治区党委副秘书长、接待办主任。
2016.12—乌海市委书记。
2、任免信息
201612月25日,乌海市召开全市*大会,宣布自治区党委关于乌海市党政主要领导调整的决定:史万钧任市委书记;
推荐阅读