石爱作
石爱作,男,汉族,1965年11月生,山东郓城人,*党校大学学历,1983年7月参加工作,1986年1月加入中国*。。现任枣庄市委常委、常务副市长。
1、人物简介
石爱作,男,汉族,1965年11月生,山东郓城人,*党校大学学历,1983年7月参加工作,1986年1月加入中国*。。现任枣庄市委常委、常务副市长。
2、人物履历
1981.09—1983.07菏泽师专物理系物理专业学习
1983.07—1985.09郓城县第一农技中学物理教师
1985.09—1986.01梁山县委党校办公室干事
1986.01—1987.03梁山县委宣传部秘书科干事
1987.03—1987.09梁山县委宣传部秘书科副科长
1987.09—1990.03共青团梁山县委副书记
1990.03—1991.05菏泽地区经委办公室秘书
1991.05—1992.01菏泽地区经委办公室副主任
1992.01—1994.04菏泽地区经委财政金融科副科长
(1991.08—1993.12*党校函授学院本科班经济管理专业学习)
1994.04—1997.06菏泽地区经委财政金融科科长
1997.06—1998.04菏泽地区经委经济运作科科长
1998.04—2001.01菏泽地区经委副主任兼行署经济运行总调度室主任
2001.01—2002.01菏泽市经贸委副主任兼市经济运行总调度室主任
2002.01—2003.03菏泽市经贸委副主任兼市经济运行办公室主任
2003.03—2003.07菏泽市经贸委主任、党委书记,市经济运行办公室主任
2003.07—2005.06菏泽市经贸委主任、党委书记
(2001.04-2004.04山东大学管理学院工商管理专业学习,获硕士学位)
2005.06—2006.02菏泽市经贸委主任、党组书记,市国资委主任、党委副书记
2006.02—2006.12巨野县委副书记、县长
2006.12—2007.01鱼台县委书记,县委党校校长
2007.01—2007.12鱼台县委书记,县人大常委会主任,县委党校校长
2007.12—2011.12邹城市委书记、市人大常委会主任、市委党校校长
2012.01—2016.01济宁市*副市长、济宁北湖新区党工委书记
2016.01—2016.02枣庄市委常委
2016.02—枣庄市委常委、常务副市长
推荐阅读