张秀兰
张秀兰,女,苗族,云南省麻栗坡县人,1966年10月生,1984年7月参加工作,1992年4月加入中国*,在职硕士研究生学历。现任云南省文山壮族苗族自治州州委副书记、州长。
中文名:张秀兰
国籍:中国
民族:苗族
出生地:云南省麻栗坡县
出生日期:1966年10月
毕业院校:同济大学
1、人物履历
1984年07月至1984年11月,在富宁县教育局工作;
1984年11月至1988年09月,在富宁县一中(民族中学)工作,任校团委书记;
1988年09月至1996年05月,在文山州教委工作(其间:1990年09月至1992年07月,在文山州委党校大专班脱产学习);
1996年05月至1998年06月,任共青团文山州委少工委办公室副主任(其间:1996年09月至1999年07月,参加云南师范大学政教专业函授本科班学习);
1998年06月至2001年06月,在文山州教委工作,先后任办公室副主任、政治处主任(其间:2000年04月至2002年04月,参加西南师范大学教育系教育管理研究生班学习);
2001年06月至2002年12月,任文山县人民*副县长;
2002年12月至2003年01月,任西畴县委副书记、副县长、代理县长;
2003年01月至2005年09月,任西畴县委副书记、县长(其间:2002年03月至2004年09月,参加美国西南国际大学与上海浦东经理人才进修学院、昆明理工大学联合举办的在职研究生班工商管理专业学习,2003年09月至2003年12月,在广东省东莞市劳动局挂职,任局长助理);
2005年09月至2005年12月,任西畴县委书记、县长;
2005年12月至2006年03月,任西畴县委书记;
2006年03月至2006年06月,任文山州人民*副州长,西畴县委书记;
2006年06月至2011年01月,任文山州人民*副州长(其间:2008年12月至2011年04月,在上海同济大学经济与管理学院学习,获高级管理人员工商管理硕士学位;2010年03月至2011年01月,在*党校一年制中青班学习);
2011年01月至2013年01月,任文山州委常委、副州长(其间:2011年01月至2013年01月,在*党校导师制在职研究生班学习);
2013年01月至2013年02月,任文山州委常委、常务副州长;
2013年02月至2015年02月,任文山州委常委、常务副州长、州行政学院院长;
2015年02月至2015年03月,任文山州委副书记、代州长;
2015年03月至今,任云南省文山州委副书记、州长。
第十一届、十三届全国人民代表大会代表,云南省第九次党代会代表,第十一届、第十二届云南省人民代表大会代表,中国*云南省第十届委员会委员,党的十九大代表。
2、任免信息
2017年3月24日,文山壮族苗族自治州第十四届人民代表大会第一次会议,当选为云南省文山州人民*州长。
推荐阅读