李伊林
李伊林,男,汉族,1957年6月生,山东日照人,1987年9月加入中国*,1976年8月参加工作,四川省委党校经济学专业毕业,研究生学历。现任四川省雅安市人大常委会党组书记、主任。
中文名:李伊林
国籍:中国
民族:汉族
出生地:四川雅安
出生日期:1957年6月
毕业院校:四川省委党校
1、人物履历
1976.08-1978.04,雅安凤鸣公社知青、任民兵排长
1978.04-1980.04,雅安卫校新医士班学习
1980.04-1984.12,雅安制药厂成药车间技术员、生产供销科科员、会计科科员
1984.12-1988.06,雅安地区医药局经营科工作(其间:1985.08任副科长)(1982.09-1985.11,四川省电大雅安分校中文专业学习)
1988.06-1990.10,雅安地委办公室一秘科副科级秘书
1990.10-1992.11,雅安地委办公室一秘科科长
1992.11-1996.04,雅安地委副秘书长(其间:1992.11-1994.09,兼任一秘科科长)
1996.04-1996.11,雅安地区行署副秘书长兼办公室主任(正县长级)
1996.11-1997.01,芦山县委副书记、代县长
1997.01-1998.10,芦山县委副书记、县长
1998.10-2001.02,天全县委书记(1998.04-2000.10,西南财经大学政治经济学专业研究生课程班学习)
2001.02-2002.01,雅安市雨城区委书记
2002.01-2002.04,雅安市委秘书长、市委办主任
2002.04-2004.03,雅安市委常委、市委秘书长
2004.03-2010.01,雅安市委常委、常务副市长(其间:2005.12-2006.01,主持荥经县委工作;2003.09-2005.06,四川省委党校经济学专业研究生学习)
2010.01-2010.02,雅安市委副书记、常务副市长
2010.02-2011.08,雅安市委副书记
2011.08-2011.09,雅安市委副书记、市人大常委会党组书记
2011.09-2012.02,雅安市人大常委会党组书记
2012.02-,雅安市人大常委会党组书记、主任(2007.08-2016.04,任雅安预备役步兵团第一政委、上校军衔)
2、任免信息
2017年1月14日,雅安市第四届人民代表大会第一次会议选举李伊林为雅安市第四届人民代表大会常务委员会主任。
推荐阅读