意大利总理
意大利总理,正式名称为“部长会议主席”(意大利语:PresidentedelConsigliodeiMinistri),是意大利*的最高行政首长,也是意大利实际的*首脑,领导各行政机关运作。其产生方式,为国会*之中择一提名,经国会议决指名,再依此由意大利总统任命。
中文名:意大利总理
外文名:PresidentedelConsigliodeiMinistri
正式名称:部长会议主席
职称级别:意大利*的最高行政首长
使用时间:1961年
首任:卡米洛·奔索·迪·加富尔伯爵
现任:保罗·真蒂洛尼
1、现任总理
保罗·真蒂洛尼(PaoloGentiloni),出生于1954年,毕业于意大利罗马大学,政治家,是执政党意大利*党的一员,曾经长期担任意大利议会*,2014年10月开始担任意大利外交部门负责人。2016年12月11日正式出任意大利总理。
现任意大利总理:保罗·真蒂洛尼
2、历任总理
意大利王国首相
1、卡米洛·奔索·迪·加富尔伯爵(CamilloBenso,ContediCavour)1861年3月23日—1861年6月12日右派
加富尔
2、贝蒂诺·里卡索利(BettinoRicasoli)1861年6月12日—1862年3月3日右派
3、乌尔巴诺·拉塔齐(UrbanoRattazzi)1862年3月3日—1862年12月8日左派
4、路易吉·卡洛·法里尼(LuigiFarini)1862年12月9日—1863年3月24日右派
5、马尔科·明格蒂(MarcoMinghetti)1863年3月24日—1864年9月28日右派
6、阿方索·费雷罗·拉马尔莫拉侯爵(AlfonsoFerrero,MarchesedeLaMarmora)1864年9月28日—1866年6月20日右派
7、贝蒂诺·里卡索利(BettinoRicasoli)1866年6月20日—1867年4月10日右派
马尔科·明格蒂
8、乌尔巴诺·拉塔齐(UrbanoRattazzi)1867年4月10日—1867年10月27日左派
9、费德里科·路易吉(梅纳布雷亚伯爵)(FedericoLuigi,ConteMenabrea)1867年10月27日—1869年12月14日右派
10、乔瓦尼·兰萨(GiovanniLanza)1869年12月14日—1873年7月10日右派
11、马尔科·明格蒂(MarcoMinghetti)1873年7月10日—1876年3月25日右派
12、阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯(AgostinoDepretis)1876年3月25日—1878年3月24日左派
13、贝内德托·凯罗里(BenedettoCairoli)1878年3月24日—1878年12月19日左派
14、阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯(AgostinoDepretis)1878年12月19日—1879年7月14日左派
15、贝内德托·凯罗里(BenedettoCairoli)1879年7月14日—1881年5月29日左派
乔瓦尼·兰萨
16、阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯(AgostinoDepretis)1881年5月29日—1887年7月29日左派
17、弗朗西斯科·克里斯皮(FrancescoCrispi)1887年7月29日—1891年2月6日左派
18、安东尼奥·斯塔拉巴(AntonioStarabba,MarchesediRudinì)1891年2月6日—1892年5月15日右派
19、乔瓦尼·乔利蒂(GiovanniGiolitti)1892年5月15日—1893年12月15日左派
20、弗朗西斯科·克里斯皮(FrancescoCrispi)1893年12月15日—1896年3月10日左派
21、安东尼奥·斯塔拉巴(AntonioStarabba,MarchesediRudinì)1896年3月10日—1898年6月29日右派
22、路易吉·佩卢克斯(LuigiPelloux)1898年6月29日—1900年6月24日右派
23、朱塞佩·萨拉科(GiuseppeSaracco)1900年6月24日—1901年2月15日左派
乔瓦尼·乔利蒂
24、朱塞佩·萨纳尔德里(GiuseppeZanardelli)1901年2月15日—1903年11月3日左派
25、乔瓦尼·乔利蒂(GiovanniGiolitti)1903年11月3日—1905年3月12日左派
26、托马索·蒂托尼(TommasoTittoni)1905年3月12日—1905年3月28日左派
27、亚历桑德罗·福蒂斯(AlessandroFortis)1905年3月28日—1906年2月8日左派
28、西德尼·桑尼诺(SidneySonnino)1906年2月8日—1906年5月29日左派
29、乔瓦尼·乔利蒂(GiovanniGiolitti)1906年5月29日—1909年12月11日左派
30、西德尼·桑尼诺(SidneySonnino)1909年12月11日—1910年3月31日右派
31、路易吉·鲁萨蒂(LuigiLuzzatti)1910年3月31日—1911年3月30日右派
阿尔契德·加斯贝利
32、乔瓦尼·乔利蒂(GiovanniGiolitti)1911年3月30日—1914年3月21日左派
33、安东尼奥·萨兰德拉(AntonioSalandra)1914年3月21日—1916年6月18日右派
34、保洛·博塞利(PaoloBoselli)1916年6月18日—1917年10月29日右派
35、维托里奥·埃曼努尔·奥兰多(VittorioOrlando)1917年10月29日—1919年6月23日左派
36、弗朗西斯科·萨维里奥·尼蒂(FrancescoNitti)1919年6月23日—1920年6月15日激进党
37、乔瓦尼·乔利蒂(GiovanniGiolitti)1920年6月15日—1921年7月4日左派
38、伊万诺埃·博诺米(IvanoeBonomi)1921年7月4日—1922年2月26日意大利社会党
39、路易吉·法克塔(LuigiFacta)1922年2月26日—1922年10月31日意大利*党
40、贝尼托·墨索里尼(BenitoMussolini)1922年10月31日—1943年7月25日法西斯党
41、佩特罗·巴多格里奥(PietroBadoglio)1943年7月25日—1944年6月18日临时军*
42、伊万诺·博诺米(IvanoeBonomi)1944年6月18日—1945年6月19日劳动*党
43、费卢西奥·帕里(FerruccioParri)1945年6月21日—1945年12月8日行动党
44、阿尔契德·加斯贝利(AlcideDeGasperi)1945年12月10日—1946年7月1日意大利天主教*党
意大利*部长会议主席
1、阿尔契德·加斯贝利(AlcideDeGasperi)1946年7月10日—1953年7月16日意大利天主教*党
2、朱塞佩·佩拉(GiuseppePella)1953年8月17日—1954年1月12日意大利天主教*党
3、阿明托雷·范范尼(AmintoreFanfani)1954年1月18日—1954年2月8日意大利天主教*党
4、马里奥·谢尔巴(MarioScelba)1954年2月10日—1955年7月6日意大利天主教*党
5、安东尼奥·塞尼(AntonioSegni)1955年7月6日—1957年5月15日意大利天主教*党
6、阿多内·佐利(AdoneZoli)1957年5月19日—1958年7月1日意大利天主教*党
7、阿明托雷·范范尼(AmintoreFanfani)1958年7月1日—1959年2月15日意大利天主教*党
8、安东尼奥·塞尼(AntonioSegni)1959年2月15日—1960年3月23日意大利天主教*党
9、费尔南多·塔姆布罗尼(FernandoTambroni)1960年3月25日—1960年7月26日意大利天主教*党
10、阿明托雷·范范尼(AmintoreFanfani)1960年7月26日—1963年6月21日意大利天主教*党
11、乔瓦尼·利昂纳(GiovanniLeone)1963年6月21日—1963年12月4日意大利天主教*党
12、阿尔多·莫罗(AldoMoro)1963年12月4日—1968年6月24日意大利天主教*党
13、乔瓦尼·利昂纳(GiovanniLeone)1968年6月24日—1968年12月12日意大利天主教*党天民党
14、马里亚诺·鲁莫尔(MarianoRumor)1968年12月12日—1970年8月6日意大利天主教*党
15、埃米利奥·科隆博(EmilioColombo)1970年8月6日—1972年2月17日意大利天主教*党
16、朱利奥·安德烈奥蒂(GiulioAndreotti)1972年2月17日—1973年7月26日意大利天主教*党
17、马里亚诺·鲁莫尔(MarianoRumor)1973年7月26日—1974年11月23日意大利天主教*党
18、阿尔多·莫罗(AldoMoro)1974年11月23日—1976年7月29日意大利天主教*党
19、朱利奥·安德烈奥蒂(GiulioAndreotti)1976年7月29日—1979年8月4日意大利天主教*党
20、弗朗切斯科·科西加(FrancescoCossiga)1979年8月4日—1980年10月18日意大利天主教*党
21、阿纳尔多·福拉尼(ArnaldoForlani)1980年10月18日—1981年6月28日意大利天主教*党
22、乔瓦尼·斯帕多利尼(GiovanniSpadolini)1981年6月28日—1982年12月1日共和党
23、阿明托雷·范范尼(AmintoreFanfani)1982年12月1日—1983年8月4日意大利天主教*党
24、贝蒂诺·克拉克西(BettinoCraxi)1983年8月4日—1987年4月17日意大利社会党
25、阿明托雷·范范尼(AmintoreFanfani)1987年4月17日—1987年7月28日意大利天主教*党
26、乔瓦尼·戈里亚(GiovanniGoria)1987年7月28日—1988年4月13日意大利天主教*党
27、奇里亚科·德米塔(CiriacoDeMita)1988年4月13日—1989年7月22日意大利天主教*党
28、朱利奥·安德烈奥蒂(GiulioAndreotti)1989年7月22日—1992年4月24日意大利天主教*党
29、朱利亚诺·阿马托(GiulianoAmato)1992年6月28日—1993年4月28日意大利社会党
贝卢斯科尼
30、卡洛·阿泽利奥·钱皮(CarloCiampi)1993年4月28日—1994年5月10日无党派
31、西尔维奥·贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)1994年5月10日—1995年1月17日意大利力量党
32、兰贝托·迪尼(LambertoDini)1995年1月17日—1996年5月17日无党派
33、罗马诺·普罗迪(RomanoProdi)1996年5月17日—1998年10月21日无党派(橄榄树联盟)
罗马诺·普罗迪
34、马西莫·达莱马(MAssimoD'Alema)1998年10月21日—2000年4月25日意大利左翼*党
35、朱利亚诺·阿马托(GiulianoAmato)2000年4月25日—2001年6月11日无党派(橄榄树联盟)
36、西尔维奥·贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)2001年6月11日—2006年5月17日意大利力量党
37、罗马诺·普罗迪(RomanoProdi)2006年5月17日—2008年5月8日意大利*党
马里奥·蒙蒂
38、西尔维奥·贝卢斯科尼(SilvioBerlusconi)2008年5月8日—2011年11月16日意大利力量党/*人民党
39、马里奥·蒙蒂(MarioMonti)2011年11月16日—2013年4月28日无党派(至2012年)
40、恩里科·莱塔(EnricoLetta)2013年4月28日—2014年2月22日意大利*党
41、马泰奥·伦齐(MatteoRenzi)2014年2月22日—2016年12月11日意大利*党
42、保罗·真蒂洛尼(PaoloGentiloni)2016年12月11日—今意大利*党